年度 | 姓名 |
自一九三二年创校至一九六八年期间,由于历届校长任期年度记录欠缺,故任期未清楚列明,请见谅! | 伍朝海、张思诚、卢义湍、陈南成、卢启杨 、熊重整、卢文富、陈品璋、龚明惠。 |
1969 - 1975 | 郑新武 |
1976 - 1984 | 王椿晃 |
1985 - 15.04.1991 | 林光希 |
16.04.1991 - 30.11.1993 | 黎河清(代校长) |
01.12.1993 - 05.07.1994 | 陈福生 |
06.07.1994 - 31.12.1997 | 钱美香 |
01.01.1998 - 09.06.2001 | 刘天华 |
10.06.2001 - 12.12.2001 | 黎河清(代校长) |
13.12.2001 - 25.10.2002 | 刘秀亮 |
26.10.2002 - 15.11.2009 | 陈绍源 |
16.11.2009 - Sekarang | 詹赛芬 |
SJK (C) Thai Kwang
No comments:
Post a Comment